UT斯达康昨晚宣布,希曼舒·沙赫(Himanshu H. Shah)被任命为公司董事会新任主席,该任命已于2014年6月19日生效。
沙赫此次接替的是前任董事长李小平的职位。李小平2010年9月成为UT斯达康董事,2012年8月被任命为董事长。辞去董事长之职后,李小平将继续担任公司董事。
沙赫2013年11月加入UT斯达康董事会,为投资公司Shah Capital创始人兼总裁,在全球资本市场拥有超过20年的工作经验。
UT斯达康昨晚宣布,希曼舒·沙赫(Himanshu H. Shah)被任命为公司董事会新任主席,该任命已于2014年6月19日生效。
沙赫此次接替的是前任董事长李小平的职位。李小平2010年9月成为UT斯达康董事,2012年8月被任命为董事长。辞去董事长之职后,李小平将继续担任公司董事。
沙赫2013年11月加入UT斯达康董事会,为投资公司Shah Capital创始人兼总裁,在全球资本市场拥有超过20年的工作经验。
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与C114通信网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
Copyright©1999-2024 c114 All Rights Reserved | 沪ICP备12002291号
C114 通信网 版权所有 举报电话:021-54451141